KRS 0000648133
NIP7010634922
REGON36591150000000
NazwaALFA VERITAS HR GROUP LTD. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaALFA VERITAS HR GROUP LTD.
Data rejestracji 22 lis 2016 (8 lat temu) 22 lis 2016
Data usunięcia 04 mar 2022 04 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. POZNAŃSKA, 21, WARSZAWA, 00-685, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7010634922
data rejestracji 01 gru 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#782 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #783 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #799 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJVERITAS HR GROUP LTD.
Wspólnik
2016-11-22
2022-03-04
PRZEMYSŁAW IRENEUSZ TOPORNICKI
Wspólnik
2016-11-22
2022-03-04
PRZEMYSŁAW IRENEUSZ TOPORNICKI
Beneficjent
PRZEMYSŁAW IRENEUSZ TOPORNICKI
reprezentant
PRZEMYSŁAW IRENEUSZ TOPORNICKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
JAKO UDZIAŁOWIEC VERITAS NIERUCHOMOŚCI SP Z O.O. KRS 0000554192
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIE UPRAWNIONY JEST PRZEMYSŁAW TOPORNICKI, JAKO JEDYNY DYREKTOR UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
VERITAS HR GROUP LTD.
Członek Organu Reprezentacji
2016-11-22
2022-03-04
2016-11-22
2022-03-04
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-11-22
2022-03-04
ALFA VERITAS HR GROUP LTD. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-11-22
2022-03-04
UL. POZNAŃSKA, 21, WARSZAWA, 00-685, WARSZAWA, POLSKA
2018-06-19
2022-03-04
8810Z - POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2016-11-22
2022-03-04
782 - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
2016-11-22
2022-03-04
783 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
2016-11-22
2022-03-04
81 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
2016-11-22
2022-03-04
821 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ
2016-11-22
2022-03-04
829 - DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2016-11-22
2022-03-04
855 - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
2016-11-22
2022-03-04
799 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
2016-11-22
2022-03-04
7022 - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2016-11-22
2022-03-04
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie