KRS 0000771859
NIP7010907082
REGON38257050800000
NazwaVERITAS PL LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaVERITAS PL LTD
Data rejestracji 13 lut 2019 (6 lat temu) 13 lut 2019
Data usunięcia 22 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. POZNAŃSKA, 21, WARSZAWA, 00-685, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#782 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #889 POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA #783 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPRZEMYSŁAW IRENEUSZ TOPORNICKI
Beneficjent
PRZEMYSŁAW IRENEUSZ TOPORNICKI
reprezentant
VERITAS PL LTD
Wspólnik
2019-02-13
2021-07-22
PRZEMYSŁAW IRENEUSZ TOPORNICKI
Wspólnik
2019-02-13
2021-07-22
MARCIN PIOTR WYSOCKI
Wspólnik
2020-03-19
2021-07-22
MICHAŁ ŻYNIEWICZ
Prokurent
2020-03-19
2021-07-22
SAMOISTNA
PRZEMYSŁAW IRENEUSZ TOPORNICKI
Prokurent
2020-03-19
2021-07-22
SAMOISTNA
PRZEMYSŁAW IRENEUSZ TOPORNICKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W VERITAS NIERUCHOMOŚCI SP ZOO KRS 0000771859
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI). JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA PRAWA BRYTYJSKIEGO VERITAS PL LTD Z SIEDZIBĄ W LONDYNIE, KTÓRĄ REPREZENTUJE DYREKTOR DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. FUNKCJE DYREKTORA PEŁNI OLGA GRECH
VERITAS PL LTD
Członek Organu Reprezentacji
2019-02-13
2021-07-22
2019-02-13
2019-11-26
MYCARE PL LTD SK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-11-26
2020-03-19
MYCARE PL LTD. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie