KRS 0000835327
NIP9522205332
REGON38585657600000
NazwaPETGRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPETGRAM
Data rejestracji 26 mar 2020 (4 lata temu) 26 mar 2020
Data usunięcia 19 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 13, WARSZAWA, 00-071, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@PETGRAM.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIAMONIKA BEATA GOŹDZIALSKA
Beneficjent
JORDAN JACEK WOJSYM-ANTONIEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
JORDAN JACEK WOJSYM-ANTONIEWICZ
Beneficjent
JORDAN JACEK WOJSYM ANTONIEWICZ
Wspólnik
2020-03-26
2022-08-19
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2021-02-04
2022-08-19
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
38264449000000
MACIEJ KRZYSZTOF HAZUBSKI
Wspólnik
2022-01-27
2022-08-19
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
ZBIGNIEW OPĘCHOWSKI
Wspólnik
2022-01-27
2022-08-19
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
MONIKA BEATA GOŹDZIALSKA
Wspólnik
2020-03-26
2022-08-19
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁOTYCH
JOANNA ZIELIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2021-02-04
2022-08-19
ZBIGNIEW OPĘCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-02-04
2022-08-19
RAFAŁ HUBERT WĘGRZYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2021-02-04
2022-08-19
MONIKA BEATA GOŹDZIALSKA
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
JORDAN JACEK WOJSYM-ANTONIEWICZ
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: (I) JEŻELI NIE ZOSTAŁ POWOŁANY WICEPREZES ZARZĄDU, SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO (II) JEŻEL ZOSTAŁ POWOŁANY WICEPREZES ZARZĄDU, SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM WICEPREZESA ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
JORDAN JACEK WOJSYM ANTONIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2020-03-26
2022-08-19
2020-03-26
2021-12-08
UL. KLIMONTOWSKA, 21, WARSZAWA, 04-667, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie