KRS 0000806399
NIP5252802606
REGON38449047500000
NazwaGREENSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaGREENSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM
Data rejestracji 30 wrz 2019 (5 lat temu) 30 wrz 2019
Data usunięcia 18 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIASTÉPHANE JACQUES LOUIS CHAUVEL
reprezentant
STÉPHANE JACQUES LOUIS CHAUVEL
Beneficjent
ARTUR LEBIEDZIŃSKI
Beneficjent
ARTUR LEBIEDZIŃSKI
reprezentant
EUROEAST 3 B.V.
Wspólnik
2019-09-30
2020-07-20
ARTUR LEBIEDZIŃSKI
Wspólnik
2020-07-20
2020-09-18
STÉPHANE JACQUES LOUIS CHAUVEL
Beneficjent
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA GREENSTONE SP. Z O.O. - 40,98% W KAPITALE ZAKŁADOWYM KOMPLEMENTARIUSZA ORAZ WSPÓLNIK WŁAŚCICIELA KOMANDYTARIUSZA - 40,98% W KAPITALE ZAKŁADOWYM WŁAŚCICIELA KOMANDYTARIUSZA
ARTUR LEBIEDZIŃSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA GREENSTONE SP. Z O.O - 35,24% W KAPITALE ZAKŁADOWYM KOMPLEMENTARIUSZA ORAZ WSPÓLNIK WŁAŚCICIELA KOMANDYTARIUSZA - 35,24 % W KAPITALE ZAKŁADOWYM WŁAŚCICIELA KOMANDYTARIUSZA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI, TO JEST SPÓŁKA GREENSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTANCI GREENSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU GREENSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: STEPHANE JACQUES LOUIS CHAUVEL - CZŁONEK ZARZĄDU; ARTUR LEBIEDZIŃSKI - CZŁONEK ZARZĄDU; MARCIN GAJEWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2019-09-30
2020-09-18
36873570700000
2019-09-30
2020-09-18
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-09-30
2020-09-18
GREENSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-09-30
2020-09-18
UL. ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA
2019-09-30
2020-09-18
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2019-09-30
2020-09-18
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2019-09-30
2020-09-18
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2019-09-30
2020-09-18
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2019-09-30
2020-09-18
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2019-09-30
2020-09-18
7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
2019-09-30
2020-09-18
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie