KRS 0000805694
NIP6751506045
REGON12318569400000
NazwaCAPITAL MIG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaCAPITAL MIG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 01 paź 2019 (5 lat temu) 01 paź 2019
Data usunięcia 01 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres OSIEDLE DYWIZJONU 303, PAWILON 1, KRAKÓW, 31-871, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAANDRZEJ TADEUSZ OSIKA
Beneficjent
KRZYSZTOF ZYGFRYD NITSCH
Beneficjent
ANDRZEJ TADEUSZ OSIKA
zgłaszający - wspólnik spółki
ZBIGNIEW RYSZARD GRZĄKA
Beneficjent
ANDRZEJ PIOTR GRZĄKA
Beneficjent
ZBIGNIEW RYSZARD GRZĄKA
Wspólnik
2019-10-01
2020-12-01
ANDRZEJ TADEUSZ OSIKA
Wspólnik
2019-10-01
2020-12-01
KRZYSZTOF ZYGFRYD NITSCH
Wspólnik
2019-10-01
2020-12-01
ANDRZEJ PIOTR GRZĄKA
Wspólnik
2019-10-01
2020-12-01
ANDRZEJ TADEUSZ OSIKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
KRZYSZTOF ZYGFRYD NITSCH
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ZBIGNIEW RYSZARD GRZĄKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
BENEFICJENT JEST WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 47% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MIG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP: 6751345079, KRS: 0000249000) BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI TJ. CAPITAL MIG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
BENEFICJENT JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU WSPÓLNIKA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI TJ. SPÓŁKI MIG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP: 6751345079, KRS: 0000249000).
ANDRZEJ PIOTR GRZĄKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
BENEFICJENT JEST WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 47% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MIG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP: 6751345079, KRS: 0000249000) BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI TJ. CAPITAL MIG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
BENEFICJENT JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU WSPÓLNIKA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI TJ. SPÓŁKI MIG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP: 6751345079, KRS: 0000249000).
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ MIG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. W PRZYPADKU, GDY W SPÓŁCE JEST KILKU KOMPLEMENTARIUSZY, PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI Z OSOBNA.
Członek Organu Reprezentacji
2019-10-01
2020-12-01
12023362000000
2019-10-01
2020-12-01
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-10-01
2020-12-01
CAPITAL MIG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-10-01
2020-12-01
OSIEDLE DYWIZJONU 303, PAWILON 1, KRAKÓW, 31-871, KRAKÓW, POLSKA
2019-10-01
2020-12-01
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2019-10-01
2020-12-01
4772Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2019-10-01
2020-12-01
5510Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
2019-10-01
2020-12-01
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2019-10-01
2020-12-01
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2019-10-01
2020-12-01
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2019-10-01
2020-12-01
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2019-10-01
2020-12-01
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2019-10-01
2020-12-01
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2019-10-01
2020-12-01
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie