KRS 0000760259
NIP6751504709
REGON12316508800000
NazwaMIG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaMIG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 03 gru 2018 (6 lat temu) 03 gru 2018
Data usunięcia 03 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres OSIEDLE DYWIZJONU 303, PAWILON 1, KRAKÓW, 31-871, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAANDRZEJ PIOTR GRZĄKA
reprezentant
ZBIGNIEW RYSZARD GRZĄKA
reprezentant
ANDRZEJ TADEUSZ OSIKA
reprezentant
KRZYSZTOF ZYGFRYD NITSCH
reprezentant
ZBIGNIEW RYSZARD GRZĄKA
Beneficjent
ANDRZEJ PIOTR GRZĄKA
Beneficjent
Wspólnik
2020-01-07
2020-12-03
12318569400000
ZBIGNIEW RYSZARD GRZĄKA
Beneficjent
BENEFICJENT JEST WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE CAPITAL MIG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA (KRS: 0000871755 6751506045), KTÓRA TO SPÓŁKA JEST WSPÓLNIKIEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE TJ. MIG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. PONADTO BENEFICJENT JEST WSPÓLNIKIEM MIG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000249000 NIP: 6751345079), BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI TJ. MIG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
BENEFICJENT JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI MIG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000249000 NIP: 6751345079), BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ ORAZ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ, TJ. CAPITAL MIG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
ANDRZEJ PIOTR GRZĄKA
Beneficjent
BENEFICJENT JEST WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE CAPITAL MIG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA(KRS: 0000871755 NIP: 6751506045), KTÓRA TO SPÓŁKA JEST WSPÓLNIKIEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE TJ. MIG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. PONADTO BENEFICJENT JEST WSPÓLNIKIEM MIG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000249000 NIP: 6751345079), BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI TJ. MIG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
BENEFICJENT JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI MIG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000249000 NIP: 6751345079), BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ ORAZ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ, TJ. CAPITAL MIG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA(KRS: 0000871755, NIP: 6751506045).
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ MIG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. W PRZYPADKU, GDY W SPÓŁCE JEST KILKU KOMPLEMENTARIUSZY, PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI Z OSOBNA.
Członek Organu Reprezentacji
2018-12-03
2020-12-03
12023362000000
2018-12-03
2018-12-14
MIG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie