KRS 0000804210
NIP5252801452
REGON38438804400000
NazwaDRJOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDRJOBS
Data rejestracji 17 wrz 2019 (5 lat temu) 17 wrz 2019
Data usunięcia 06 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DOMANIEWSKA, 45, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHSZYMON ŁUKASZ HORACZUK
Beneficjent
PIOTR FELIKS MORKOWSKI
Beneficjent
MARTIN JERZY JASIŃSKI
Beneficjent
SYLWESTER MIECZYSŁAW JANIK
Beneficjent
SZYMON ŁUKASZ HORACZUK
zgłaszający - członek zarządu
PIOTR PAWEŁ GOŁĄBIEWSKI
Beneficjent
Wspólnik
2019-09-17
2021-05-11
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
01035563000000
Wspólnik
2021-05-11
2023-06-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
36536014100000
LESZEK MAŁECKI
Prokurent
2021-05-11
2022-08-26
PROKURA SAMOISTNA
SZYMON ŁUKASZ HORACZUK
Likwidator
2022-08-26
2023-06-06
SZYMON ŁUKASZ HORACZUK
Beneficjent
SZYMON HORACZUK SPRAWUJE KONTROLĘ NAD HOME DOCTOR HOLDING B.V., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD HOME DOCTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W KTÓREJ TO JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD HOME DOCTOR SP. Z O.O., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD DRJOBS SP. Z O.O.
PIOTR FELIKS MORKOWSKI
Beneficjent
PIOTR MORKOWSKI, JAKO BENEFICJENT, SPRAWUJE KONTROLĘ NAD GALANTO HOLDINGS CO. LIMITED NA PODSTAWIE UMOWY POWIERNICZEJ (TRUST DEED), POPRZEZ FIDOMOUS NOMINEES LIMITED JAKO POWIERNIKA TRUSTU, ZAŚ GALANTO HOLDINGS CO. LIMITED SPRAWUJE KONTROLĘ NAD HOME DOCTOR HOLDING B.V., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD HOME DOCTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD DRJOBS SP. Z O.O.
MARTIN JERZY JASIŃSKI
Beneficjent
MARTIN JASIŃSKI SPRAWUJE POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD HOME DOCTOR SP. Z O.O. POPRZEZ SPRAWOWANIE KONTROLI NAD COGITO GENERAL PARTNER (LUXEMBOURG), KTÓRY ZARZĄDZA COGITO FUND I SICAV SCSP RAIF, KTÓRE SPRAWUJE KONTROLĘ NAD HOME DOCTOR HOLDING BV, KTÓRE SPRAWUJE KONTROLĘ NAD HOME DOCTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD DRJOBS SP. Z O.O.
SYLWESTER MIECZYSŁAW JANIK
Beneficjent
SYLWESTER JANIK SPRAWUJE POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD HOME DOCTOR SP. Z O.O. POPRZEZ SPRAWOWANIE KONTROLI NAD COGITO GENERAL PARTNER (LUXEMBOURG), KTÓRY ZARZĄDZA COGITO FUND I SICAV SCSP RAIF, KTÓRE SPRAWUJE KONTROLĘ NAD HOME DOCTOR HOLDING BV, KTÓRE SPRAWUJE KONTROLĘ NAD HOME DOCTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD DRJOBS SP. Z O.O.
PIOTR PAWEŁ GOŁĄBIEWSKI
Beneficjent
PIOTR GOŁĄBIEWSKI, JAKO BENEFICJENT, SPRAWUJE KONTROLĘ NAD GALANTO HOLDINGS CO. LIMITED NA PODSTAWIE UMOWY POWIERNICZEJ (TRUST DEED), POPRZEZ FIDOMOUS NOMINEES LIMITED JAKO POWIERNIKA TRUSTU, ZAŚ GALANTO HOLDINGS CO. LIMITED SPRAWUJE KONTROLĘ NAD HOME DOCTOR HOLDING B.V., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD HOME DOCTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD DRJOBS SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROBERT ARNOLD NICZYPORUK
PREZES ZARZĄDU
2019-09-17
2021-05-11
JAKUB RUSIECKI
PREZES ZARZĄDU
2021-05-11
2022-06-09
SZYMON ŁUKASZ HORACZUK
PREZES ZARZĄDU
2022-06-09
2022-08-26
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-15
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 915.5 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 915.5 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -915.5 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 506 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -1894 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2400 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 493.5 |
Aktywa razem | 506 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 506 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 506 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2019-09-17
2021-05-11
CRISTALLUM 33 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021-05-11
2022-08-26
DRJOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-09-17
2021-05-11
RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie