KRS 0000802428
NIP7010943669
REGON38428218500000
NazwaPASSKEI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPASSKEI
Data rejestracji 04 wrz 2019 (5 lat temu) 04 wrz 2019
Data usunięcia 21 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HOŻA, 86, WARSZAWA, 00-682, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJMARCIN MARIAN ŁAĆKO
Beneficjent
MIECZYSŁAW STRZELCZYK
Beneficjent
MATEUSZ ZBIGNIEW WÓJCIK
Beneficjent
MAKSYM TOMASZ CHRÓST
reprezentant
MIECZYSŁAW STRZELCZYK
Wspólnik
2019-09-04
2022-01-21
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
MATEUSZ ZBIGNIEW WÓJCIK
Wspólnik
2019-09-04
2022-01-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
MARCIN MARIAN ŁAĆKO
Wspólnik
2019-09-04
2022-01-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
Wspólnik
2019-09-04
2022-01-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
38375141300000
MAKSYM TOMASZ CHRÓST
Likwidator
2021-04-27
2022-01-21
MARCIN MARIAN ŁAĆKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MIECZYSŁAW STRZELCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MATEUSZ ZBIGNIEW WÓJCIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
MAKSYM TOMASZ CHRÓST
PREZES ZARZĄDU
2019-09-04
2021-04-27
2019-09-04
2021-04-27
PASSKEI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie