KRS 0000279356
NIP6972202740
REGON30053484400000
NazwaLESZCZYŃSKA AGENCJA WYDAWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLESZCZYŃSKA AGENCJA WYDAWNICZA
Data rejestracji 25 kwi 2007 (17 lat temu) 25 kwi 2007
Data usunięcia 15 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SŁOWIAŃSKA, 55, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 70000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCHGRZEGORZ MIROSŁAW MAŚLANKIEWICZ
Wspólnik
2007-04-25
2007-10-22
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
ROBERT HANDKE
Wspólnik
2007-04-25
2007-10-22
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
MIECZYSŁAW STRZELCZYK
Wspólnik
2007-10-22
2017-11-15
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ
MAREK ARTUR STOLIŃSKI
Wspólnik
2007-10-22
2017-11-15
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ
MIECZYSŁAW STRZELCZYK
Likwidator
2016-11-24
2017-11-15
MAREK ARTUR STOLIŃSKI
Likwidator
2016-11-24
2017-11-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.
GRZEGORZ MIROSŁAW MAŚLANKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2007-04-25
2007-10-22
ROBERT HANDKE
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-04-25
2007-10-22
MAREK ARTUR STOLIŃSKI
WICEPREZES
2007-10-22
2016-11-24
MIECZYSŁAW STRZELCZYK
PREZES ZARZĄDU
2007-10-22
2016-11-24
2007-04-25
2013-02-05
"MH PULS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-02-05
2016-11-24
LESZCZYŃSKA AGENCJA WYDAWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie