KRS 0000793666
NIP8513239437
REGON38381626500000
NazwaARTMAN CANDLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaARTMAN CANDLES
Data rejestracji 04 lip 2019 (5 lat temu) 04 lip 2019
Data usunięcia 07 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 16, KURÓW, 72-001, KOŁBASKOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJACEK MARIUSZ MOŻYC
Wspólnik
2019-07-04
2019-09-24
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4900,00 ZŁ
MARTA WERONIKA STĘPIEŃ
Wspólnik
2019-09-24
2023-02-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
AGNIESZKA ALICJA KUBACKA
Likwidator
2022-09-13
2023-02-07
MARTA WERONIKA STĘPIEŃ
Beneficjent
MARTA WERONIKA STĘPIEŃ
reprezentant
MARTA WERONIKA STĘPIEŃ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARTA WERONIKA STĘPIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2019-07-04
2022-09-13
2019-07-04
2019-09-24
ATRMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-09-24
2019-10-22
ARTMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-10-22
2019-11-06
ARTMANN CANDLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-11-06
2022-09-13
ARTMAN CANDLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie