KRS 0000707388
NIP8513217424
REGON36891087200000
NazwaARTMAN CANDLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPOŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaARTMAN CANDLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPOŁKA KOMANDYTOWA
Data rejestracji 05 gru 2017 (7 lat temu) 05 gru 2017
Data usunięcia 24 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres 16, KURÓW, 72-001, KOŁBASKOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHDARIUSZ MAREK KOZBUR
Wspólnik
2017-12-05
2019-12-20
IWONA CĘPURA
Wspólnik
2019-12-20
2020-04-23
Wspólnik
2019-12-20
2021-02-24
38381626500000
DARIUSZ MAREK KOZBUR
Wspólnik
2020-04-23
2021-02-24
KAROLINA KOZBUR
Beneficjent
DARIUSZ MAREK KOZBUR
Beneficjent
DARIUSZ KOZBUR
zgłaszający - wspólnik spółki
KAROLINA KOZBUR
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
DARIUSZ MAREK KOZBUR
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członek Organu Reprezentacji
2019-12-20
2021-02-24
38381626500000
Członek Organu Reprezentacji
2017-12-05
2019-12-20
32145820700000
2017-12-05
2019-12-20
ARTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-12-05
2018-03-26
16, KURÓW, 72-006, KURÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie