KRS 0000160003
NIP8512611202
REGON00131925800000
Nazwa"RÓBEKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRÓBEKO
Data rejestracji 04 cze 2003 (21 lat temu) 04 cze 2003
Data usunięcia 26 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 5 LIPCA, 45, SZCZECIN, 71-374, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8512611202
data rejestracji 01 cze 2003
Baza do renowacji Art. 96 ust. 9g
data przywrócenia 15 paź 2023
status Czynny
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCHMARIUSZ TURBO
Beneficjent
JAKUB SKORUPSKI
Beneficjent
ANETA KOZŁOWSKA
Beneficjent
AGNIESZKA ALICJA KUBACKA
Beneficjent
AGNIESZKA ALICJA KUBACKA
zgłaszający - likwidator
FEDERACJA ZIELONYCH "GAJA"
Wspólnik
2003-06-04
2024-06-26
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
810497893
AGNIESZKA KUBACKA
Likwidator
2023-11-13
2024-06-26
MARIUSZ TURBO
Beneficjent
SEKRETARZ W ZARZĄDZIE FEDERACJI ZIELONYCH GAJA WŁAŚCICIELA 100 % UDZIAŁÓW RÓBEKO SP. Z O.O.
JAKUB SKORUPSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU FEDERACJI ZIELONYCH GAJA, WŁAŚCICIELA 100 % UDZIAŁÓW RÓBEKO SPO. Z O.O
ANETA KOZŁOWSKA
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU FEDERACJI ZIELONYCH GAJA, WŁAŚCICIELA 100 % UDZIAŁÓW RÓBEKO SPO. Z O.O
AGNIESZKA ALICJA KUBACKA
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE 2 CZŁONKÓW ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
BEATA BUCHNER
PREZES ZARZĄDU
2003-06-04
2021-09-01
MAREK KODZIS
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-06-04
2005-02-15
AGNIESZKA PLICH
PREZES ZARZĄDU
2021-09-01
2023-11-13
2003-06-04
2023-11-13
"RÓBEKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-06-04
2014-03-06
CZACKIEGO, 3 A, SZCZECIN, 70-216, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie