KRS 0000766755
NIP8212274930
REGON71238602000000
NazwaSIEĆ SKLEPÓW EDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSIEĆ SKLEPÓW EDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 15 sty 2019 (6 lat temu) 15 sty 2019
Data usunięcia 02 mar 2023 02 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. KOLEJOWA, 8B, SOKOŁÓW PODLASKI, 08-300, SOKOŁÓW PODLASKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKZBIGNIEW PACZÓSKI
Beneficjent
WIESŁAW GRZEGORZ SKORUPKA
zgłaszający - członek zarządu
ZBIGNIEW PACZÓSKI
Wspólnik
2019-01-15
2023-03-02
ZBIGNIEW PACZÓSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SIEĆ SKLEPÓW EDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SOKOŁOWIE PODLASKIM, DZIAŁAJĄCA POPRZEZ SWYCH PRAWIDŁOWO UMOCOWANYCH REPREZENTANTÓW. W PRZYPDAKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZESEM I JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST WIESŁAW GRZEGORZ SKORUPKA
Członek Organu Reprezentacji
2019-01-15
2023-03-02
36606338500000
2019-01-15
2023-03-02
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-01-15
2023-03-02
SIEĆ SKLEPÓW EDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-01-15
2023-03-02
UL. KOLEJOWA, 8B, SOKOŁÓW PODLASKI, 08-300, SOKOŁÓW PODLASKI, POLSKA
2019-01-15
2023-03-02
7312B - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
2019-01-15
2023-03-02
4617Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2019-01-15
2023-03-02
4634A - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
2019-01-15
2023-03-02
4634B - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
2019-01-15
2023-03-02
4638Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI
2019-01-15
2023-03-02
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2019-01-15
2023-03-02
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2019-01-15
2023-03-02
7312C - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
2019-01-15
2023-03-02
7320Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2019-01-15
2023-03-02
7711Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie