KRS 0000219928
NIP8212274930
REGON71238602000000
NazwaSIEĆ HANDLOWA "EDEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSIEĆ HANDLOWA "EDEN"
Data rejestracji 20 paź 2004 (20 lat temu) 20 paź 2004
Data usunięcia 14 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOLEJOWA, 8B, SOKOŁÓW PODLASKI, 08-300, SOKOŁÓW PODLASKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 160000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8212274930
data rejestracji 11 mar 2002
status Czynny
59150016631216600905750000
SANPL 2 Oddział w Siedlcach
ul. 3 Maja 60 08-110 Siedlce POLSKA
73102044760000830202119840
PKO Oddział 1 w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKZBIGNIEW PACZÓSKI
Beneficjent
WIESŁAW GRZEGORZ SKORUPKA
zgłaszający - członek zarządu
HANNA GOŹLIŃSKA
Wspólnik
2004-10-20
2008-07-02
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15000,00,-ZŁ
KRZYSZTOF ZBIGNIEW WILIŃSKI
Wspólnik
2008-07-02
2011-11-15
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW 25.500,- ZŁ.
MARZENA TERESA WILIŃSKA
Wspólnik
2008-07-02
2011-11-15
138 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 69.000,-ZŁ
STANISŁAW LEOPOLD MARKOWSKI
Wspólnik
2008-07-02
2009-05-19
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,- ZŁ.
Wspólnik
2011-11-15
2013-03-01
320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 160000 ZŁ
00458052000000
Wspólnik
2013-03-01
2015-08-27
320 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 160.000 ZŁ
14648399100000
ZBIGNIEW PACZÓSKI
Wspólnik
2015-08-27
2019-02-14
319 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 159500,00 ZŁ
BOGDAN JAN PRZEWOŹNIK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-20
2008-10-20
TERESA ZAJĄC
Członek Organu Nadzoru
2008-10-20
2009-05-19
KRZYSZTOF ZDZISŁAW OŁÓWEK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-20
2009-05-19
PAWEŁ DUSZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-20
2009-05-19
MAREK WILIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-05-19
2010-12-30
AGNIESZKA WILIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-05-19
2010-12-30
MARZENA TERESA WILIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-20
2011-11-15
PAWEŁ KRYNIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-10-20
2008-10-20
ANNA EWA MATEJCZUK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-20
2008-10-20
HANNA GOŹLIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-20
2008-10-20
PAWEŁ KONRAD WYSZYŃSKI
Prokurent
2011-11-15
2013-03-01
PROKURA ŁĄCZNA
ZBIGNIEW PACZÓSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KRZYSZTOF ZBIGNIEW WILIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-10-20
2013-03-01
EDYTA DĄBROWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-20
2009-05-19
JACEK ANDRZEJ KALUŻNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-20
2009-05-19
WIESŁAW GRZEGORZ SKORUPKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-11-15
2013-03-01
WIESŁAW GRZEGORZ SKORUPKA
PREZES ZARZĄDU
2013-03-01
2019-02-14
2004-10-20
2012-08-10
BRZESKA, 76, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA
2012-08-10
2015-08-27
SOKOŁOWSKA, 56, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie