KRS 0000766040
NIP5262883776
REGON14022269200000
NazwaKAMPINOS - KG INVEST II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKAMPINOS - KG INVEST II
Data rejestracji 10 sty 2019 (6 lat temu) 10 sty 2019
Data usunięcia 12 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ, 18, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6491Z LEASING FINANSOWY #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEJOHN KRISTENSEN
Beneficjent
JACEK TWARDOWSKI
reprezentant
JOHN KRISTENSEN
reprezentant
WOJCIECH BARAN
reprezentant
Wspólnik
2019-01-10
2021-04-12
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950 ZŁOTYCH
14249806200000
JOHN KRISTENSEN
Beneficjent
POSIADA 58,5% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KRISTENSEN GROUP INVESTMENTS SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KAMPINOS KG INVEST II SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
JOHN KRISTENSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-10
2021-04-12
WOJCIECH MAREK BARAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-10
2021-04-12
JACEK TWARDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-10
2021-04-12
2019-01-10
2021-04-12
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-01-10
2021-04-12
KAMPINOS - KG INVEST II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-01-10
2021-04-12
ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ, 18, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
2019-01-10
2021-04-12
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2019-01-10
2021-04-12
6491Z - LEASING FINANSOWY
2019-01-10
2021-04-12
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2019-01-10
2021-04-12
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2019-01-10
2021-04-12
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2019-01-10
2021-04-12
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2019-01-10
2021-04-12
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2019-01-10
2021-04-12
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2019-01-10
2021-04-12
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie