KRS 0000059706
NIP5252227450
REGON01741614400000
Nazwa"TINDEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTINDEN
Data rejestracji 07 lis 2001 (23 lata temu) 07 lis 2001
Data usunięcia 31 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ, 18, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4329 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4120 WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIETHOR FURUHOLMEN
Wspólnik
2001-11-07
2008-03-18
48 UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ZŁOTYCH KAŻDY 48.000,00 (CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
TOMASZ PAWEL KOZLOWSKI
Wspólnik
2001-11-07
2008-03-18
12 UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ZŁOTYCH KAŻDY 12.000,00 (DWANAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
SELVAAG EASTERN EUROPEAN DEVELOPMENT OÜ
Wspólnik
2008-03-18
2019-10-31
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60 000 PLN
KARL MORIGGI
Prokurent
2008-03-18
2017-07-18
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
EWA SOWIŃSKA
Prokurent
2002-09-10
2008-03-18
SAMOISTNA
CHRISTIAN BENTZEN
Likwidator
2017-07-18
2019-10-31
PER BOMANN LARSEN
Likwidator
2017-07-18
2019-10-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
EWA SOWIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-11-07
2002-09-10
THOR FURUHOLMEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-07
2008-03-18
TOMASZ PAWEL KOZLOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-07
2008-03-18
MACIEJ LICHY
PREZES ZARZĄDU
2002-09-10
2008-03-18
PER BOMANN LARSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-18
2017-07-18
CHRISTIAN BENTZEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-18
2017-07-18
2001-11-07
2017-07-18
"TINDEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-07
2004-01-07
MOSTOWA, 27/29, WARSZAWA, 02-260, WARSZAWA, POLSKA
2004-01-07
2008-03-18
BIAŁY KAMIEŃ, 8, WARSZAWA, 02-525, WARSZAWA, POLSKA
2008-03-18
2014-08-26
AL. KRAKOWSKA, 271, WARSZAWA, 02-133, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie