KRS 0000295922
NIP5252413046
REGON14123453300000
NazwaSCANDINAVIAN HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSCANDINAVIAN HOUSE
Data rejestracji 31 gru 2007 (17 lat temu) 31 gru 2007
Data usunięcia 12 cze 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. RZECZYPOSPOLITEJ, 18, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 47000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEWspólnik
2007-12-31
2012-10-19
23.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.750.000 ZŁOTYCH
14091417700000
WILANÓW HOLDING A/S
Wspólnik
2008-07-21
2015-06-12
70.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.250.000 ZŁOTYCH
SJAELSOE GRUPPEN A/S
Wspólnik
2012-10-19
2015-06-12
23.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.750.000 ZŁOTYCH
JOHN KRISTENSEN
Likwidator
2015-02-02
2015-06-12
JORGEN JUNKER PETERSEN
Członek Organu Nadzoru
2007-12-31
2010-06-02
IB HENRIK RONJE
Członek Organu Nadzoru
2007-12-31
2008-07-21
FLEMMING KRISTENSEN
Członek Organu Nadzoru
2008-07-21
2015-06-12
FLEMMING JOSEF JENSEN
Członek Organu Nadzoru
2007-12-31
2008-10-08
FLEMMING JOSEPH JENSEN
Członek Organu Nadzoru
2010-06-02
2015-06-12
DAVID GULDBRANDSEN
Członek Organu Nadzoru
2010-11-09
2015-06-12
KIM BREYEN
Członek Organu Nadzoru
2012-11-09
2015-06-12
CLAUS CHRISTIANSEN
Członek Organu Nadzoru
2008-12-16
2009-06-15
TORBEN BLACK
Członek Organu Nadzoru
2008-07-21
2012-11-09
STIG CHRISTIANSEN
Członek Organu Nadzoru
2008-07-21
2008-12-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
JAN BJERRAGAARD CHRISTENSEN
PREZES ZARZĄDU
2007-12-31
2010-06-02
JOHN KRISTENSEN
PREZES ZARZĄDU
2010-06-02
2015-02-02
1965-01-14
2007-12-31
2008-07-21
SJAELSO POLAND DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-07-21
2015-02-02
SCANDINAVIAN HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-12-31
2008-05-20
ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie