KRS 0000746465
NIP5213838356
REGON38113944100000
NazwaYELLOW BOSON SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaYELLOW BOSON
Data rejestracji 29 sie 2018 (6 lat temu) 29 sie 2018
Data usunięcia 04 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WINCENTEGO RZYMOWSKIEGO, 53, WARSZAWA, 01-001, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100000
Dane kontaktowe
Email INFO@YELLOWBOSON.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #2711Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCHAGATA MRÓZ
Członek Organu Nadzoru
2020-11-12
2022-10-04
MARIAN PUTON
Członek Organu Nadzoru
2020-11-12
2021-09-22
RADOSŁAW PIEŃKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-09-22
2022-10-04
MATEUSZ PRZEMYSŁAW MRÓZ
Członek Organu Nadzoru
2020-11-12
2022-10-04
BARTŁOMIEJ WALDEMAR ROSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-08-29
2019-02-07
MARIUSZ LATEK
Członek Organu Nadzoru
2018-08-29
2019-04-30
MATEUSZ JAN TADEUSZ BODIO
Członek Organu Nadzoru
2019-04-30
2020-11-12
ŁUKASZ WĄDOŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-08-29
2020-11-12
KRYSTIAN PAWEŁ JABŁOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-04-30
2020-11-12
ROBERT ZAGOŻDŻON
Beneficjent
DAWID PUTON
zgłaszający - członek zarządu
ROBERT ZAGOŻDŻON
Beneficjent
OSOBA MAJĄCA WPŁYW NA SPÓŁKĘ JAKO PREZES W SPÓŁKACH YELLOW BOSON LTD, BLUE BOSON LTD, BLUE BOSON UKS
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
INVESTMENT UNION A.S.
Jedyny Akcjonariusz
2018-08-29
2021-09-22
2018-08-29
2020-11-12
WEALTH GENERATION SPÓŁKA AKCYJNA
2018-08-29
2019-04-30
UL. WOŁOSKA, 24, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA
2019-04-30
2020-11-12
UL. DOMANIEWSKA, 39A, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2020-11-12
2021-09-22
UL. WILCZAK, 18, POZNAŃ, 61-623, POZNAŃ, POLSKA
1433-SEE-2.711.4006.2022
2022-11-29
2023-01-05
893.86 PLN
1433-723.184748.2022
Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
1433-SEE-2.711.4006.2022
2022-11-29
2023-01-05
618.63 PLN
1433-723.184756.2022
Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie