KRS 0000741176
NIP6452556271
REGON38007698000000
NazwaPIER MARINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPIER MARINE POLAND
Data rejestracji 26 wrz 2018 (6 lat temu) 26 wrz 2018
Data usunięcia 31 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 47, TARNOWSKIE GÓRY, 42-600, TARNOWSKIE GÓRY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1392Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH #2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO #2740Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #2811Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2910E PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #3011Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCHPIER MARINE INTERIORS GMBH
Wspólnik
2018-09-26
2023-08-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
BEATA KACZMAREK PYZIK
Prokurent
2018-09-26
2022-07-12
PROKURA SAMOISTNA
MORTEN HADERUP
Beneficjent
NIKLAS LAU
Beneficjent
MORTEN HADERUP
reprezentant
NIKLAS LAU
reprezentant
MORTEN HADERUP
Beneficjent
POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ
NIKLAS LAU
Beneficjent
POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MORTEN HADERUP
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-26
2023-08-31
NIKLAS SEBASTIAN LAU
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-26
2023-08-31
2018-09-26
2023-08-31
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-09-26
2023-08-31
PIER MARINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-09-26
2023-08-31
UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 47, TARNOWSKIE GÓRY, 42-600, TARNOWSKIE GÓRY, POLSKA
2018-09-26
2023-08-31
4332Z - ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
2018-09-26
2023-08-31
1392Z - PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH
2018-09-26
2023-08-31
2016Z - PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH
2018-09-26
2023-08-31
2229Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2018-09-26
2023-08-31
2599Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2018-09-26
2023-08-31
2733Z - PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO
2018-09-26
2023-08-31
2740Z - PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
2018-09-26
2023-08-31
2811Z - PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH
2018-09-26
2023-08-31
2910E - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2018-09-26
2023-08-31
3011Z - PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH
Km 720/23
2023-12-29
2023-12-06
16233.97 PLN
I Nc 1362/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Maciej Michno Kancelaria Komornicza nr VI w Tarnowskich Górach
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie