KRS 0000596486
NIP6452545439
REGON36347849900000
NazwaPTAK WYNAJEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPTAK WYNAJEM
Data rejestracji 13 sty 2016 (9 lat temu) 13 sty 2016
Data usunięcia 25 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 47, TARNOWSKIE GÓRY, 42-600, TARNOWSKIE GÓRY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6452545439
data rejestracji 16 sty 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIFINANCIERE DE SAINT-AUBIN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Wspólnik
2016-01-13
2021-06-25
380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.000,00;-ZŁ
RAFAŁ MAREK RĄCZKIEWICZ
Prokurent
2018-08-31
2020-03-13
PROKURA SAMOISTNA
JULIA MAJEROWSKA
Prokurent
2017-12-28
2018-09-18
SAMOISTNA, JEDNOOSOBOWA
JULIA MAJEROWSKA
Likwidator
2020-03-13
2021-06-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JEAN MARC LOISEAU
PREZES ZARZĄDU
2016-01-13
2020-03-13
2016-01-13
2020-03-13
PTAK WYNAJEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie