KRS 0000725609
NIP5252151907
REGON01616366900000
NazwaINSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaINSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 30 mar 2018 (6 lat temu) 30 mar 2018
Data usunięcia 08 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. PRZYOKOPOWA, 33, WARSZAWA, 01-208, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #9101 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK I ARCHIWÓW #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJPAWEŁ WŁADYSŁAW SANOWSKI
Beneficjent
PAWEŁ WŁADYSŁAW SANOWSKI
reprezentant
MICHAŁ JERZY SIENICKI
Beneficjent
Wspólnik
2018-03-30
2021-10-08
14259690700000
MICHAŁ JERZY SIENICKI
Wspólnik
2018-03-30
2021-10-08
PAWEŁ WŁADYSŁAW SANOWSKI
Wspólnik
2018-03-30
2021-10-08
PAWEŁ WŁADYSŁAW SANOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MICHAŁ JERZY SIENICKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
PRAWO POWOŁYWANIA ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE. JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ: INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NUMER KRS: 0000365359 NAZWA ORGANU REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: ZARZĄD. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. CZŁONKOWIE REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA SANOWSKI PAWEŁ - PREZES ZARZĄDU, SITKIEWICZ KRZYSZTOF - WICEPREZES ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2018-03-30
2021-10-08
14259690700000
2018-03-30
2018-06-15
INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW IMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-03-30
2021-06-18
UL. CHMIELNA, 85, WARSZAWA, 00-805, WARSZAWA, POLSKA
9/II/P/75001/4300/20/CK
10 mar 2020
14 lut 2021
49667.4
w realizacji
elektroniczny monitoring mediów
12/II/P/75001/4300/19/BKS
26 lut 2019
14 lut 2020
33948
w realizacji
elektroniczny monitoring mediów
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie