KRS 0000445593
NIP7010272703
REGON14272317400000
NazwaINSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARKETING SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaINSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARKETING
Data rejestracji 21 gru 2012 (12 lat temu) 21 gru 2012
Data usunięcia 08 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. PRZYOKOPOWA, 33, WARSZAWA, 01-208, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7010272703
data rejestracji 24 gru 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #591 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #783 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHPAWEŁ WŁADYSŁAW SANOWSKI
Beneficjent
MICHAŁ JERZY SIENICKI
Beneficjent
PAWEŁ WŁADYSŁAW SANOWSKI
reprezentant
Wspólnik
2012-12-21
2021-10-08
14259690700000
Wspólnik
2012-12-21
2021-10-08
01616366900000
PAWEŁ WŁADYSŁAW SANOWSKI
Beneficjent
KOMANDYTARIUSZ KOMANDYTARIUSZA, ORAZ WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA
MICHAŁ JERZY SIENICKI
Beneficjent
KOMANDYTARIUSZ KOMANDYTARIUSZA, ORAZ WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA
PRAWO POWOŁYWANIA ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE.JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ: INSTYTUT MONITOROWANIA MEDÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NUMER KRS: 0000365359 NAZWA ORGANU REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: ZARZĄD. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWANIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. CZŁONKOWIE REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA SANOWSKI PAWEŁ - PREZES ZARZĄDU, SITKIEWICZ KRZYSZTOF - WICEPREZES ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2012-12-21
2021-10-08
14259690700000
2012-12-21
2018-06-19
INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW IMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARKETING SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2012-12-21
2016-07-04
AL. JEROZOLIMSKIE, 53, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
2016-07-04
2021-07-08
UL. CHMIELNA, 85/87, WARSZAWA, 00-805, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie