KRS 0000087624
NIP5252151907
REGON01616366900000
NazwaINSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW
Data rejestracji 19 lut 2002 (23 lata temu) 19 lut 2002
Data usunięcia 07 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CHMIELNA, 85/87, WARSZAWA, 00-805, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 144000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252151907
data rejestracji 01 lut 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 wrz 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #4763Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6010Z TRANSPORT KOLEJOWY #6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #9101B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #856 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘPAWEŁ WŁADYSŁAW SANOWSKI
Beneficjent
MICHAŁ JERZY SIENICKI
Beneficjent
PAWEŁ WŁADYSŁAW SANOWSKI
reprezentant
MICHAŁ JERZY SIENICKI
Wspólnik
2002-02-19
2018-09-07
1797 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 107.820,00 ZŁ
PAWEŁ SANOWSKI
Wspólnik
2002-02-19
2018-09-07
599 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.940,00 ZŁ
PAWEŁ WŁADYSŁAW SANOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MICHAŁ JERZY SIENICKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
PRAWO POWOŁYWANIA ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO WICEPREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
KRZYSZTOF SITKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-21
2018-09-07
MICHAŁ JERZY SIENICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-19
2004-06-17
MICHAŁ JERZY SIENICKI
PREZES ZARZĄDU
2004-06-17
2007-11-15
PAWEŁ WŁADYSŁAW SANOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-11
2007-11-15
PAWEŁ WŁADYSŁAW SANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-11-15
2018-09-07
2002-02-19
2006-05-04
PAŃSKA, 97, WARSZAWA, 00-834, WARSZAWA, POLSKA
2006-05-04
2016-06-15
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 53, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie