KRS 0000714603
NIP5252736737
REGON36931003900000
NazwaVALUEIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaVALUEIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 19 sty 2018 (7 lat temu) 19 sty 2018
Data usunięcia 03 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 75, WARSZAWA, 00-090, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email RAFAL.HOLIK@VIMPEX.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4662Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓWRAFAŁ SYLWESTER HOLIK
Wspólnik
2018-01-19
2021-09-03
KRZYSZTOF DRAGON
Wspólnik
2018-01-19
2021-09-03
ELŻBIETA MARIOLA TURSKA
Wspólnik
2018-01-19
2021-09-03
ELŻBIETA MARIOLA TURSKA
Beneficjent
KRZYSZTOF DRAGON
reprezentant
RAFAŁ SYLWESTER HOLIK
Beneficjent
RAFAŁ SYLWESTER HOLIK
reprezentant
KRZYSZTOF DRAGON
Beneficjent
ELŻBIETA MARIOLA TURSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
RAFAŁ SYLWESTER HOLIK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
KRZYSZTOF DRAGON
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2018-01-19
2021-09-03
36904766500000
2018-01-19
2021-09-03
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-01-19
2021-09-03
VALUEIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-01-19
2021-09-03
ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 75, WARSZAWA, 00-090, WARSZAWA, POLSKA
2018-01-19
2021-09-03
4612Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
2018-01-19
2021-09-03
4672Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
2018-01-19
2021-09-03
4674Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
2018-01-19
2021-09-03
4677Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
2018-01-19
2021-09-03
4662Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK
2018-01-19
2021-09-03
4663Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2018-01-19
2021-09-03
4669Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
2018-01-19
2021-09-03
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2018-01-19
2021-09-03
4752Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2018-01-19
2021-09-03
4614Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie