KRS 0000598742
NIP6342834059
REGON36035261600000
NazwaFAMOS ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaFAMOS ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 01 lut 2016 (9 lat temu) 01 lut 2016
Data usunięcia 26 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. FRANCISZKA KOTUCHY, 20, PIEKARY ŚLĄSKIE, 41-946, PIEKARY ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6342834059
data rejestracji 16 sty 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAKRZYSZTOF DRAGON
Beneficjent
KRZYSZTOF DRAGON
reprezentant
RAFAŁ SYLWESTER HOLIK
Beneficjent
RAFAŁ SYLWESTER HOLIK
reprezentant
KRZYSZTOF DRAGON
Wspólnik
2016-02-01
2021-08-26
RAFAŁ SYLWESTER HOLIK
Wspólnik
2016-02-01
2021-08-26
KRZYSZTOF DRAGON
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
RAFAŁ SYLWESTER HOLIK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiI.KOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. II.SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI FAMOS ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 1.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, W TYM PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIENI SĄ: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE PRZY SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH). 2.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE. III.SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA: KRZYSZTOF DRAGON - PREZES ZARZĄDU RAFAŁ HOLIK - WICEPREZES ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2016-02-01
2021-08-26
36112974800000
2016-02-01
2016-08-10
ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO, 193, KATOWICE, 40-153, KATOWICE, POLSKA
2016-08-10
2020-11-16
UL. FRANCISZKA ZABŁOCKIEGO, 8B, KATOWICE, 40-750, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie