KRS 0000255467
NIP7722285961
REGON10019315400000
NazwaDP CLEAN TECH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDP CLEAN TECH POLAND
Data rejestracji 21 kwi 2006 (18 lat temu) 21 kwi 2006
Data usunięcia 22 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JASIONKA, 96, JĘDRZEJÓW, 28-300, JĘDRZEJÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3682000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7722285961
data rejestracji 08 maj 2006
status Czynny
96105012141000009081263510
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
40105012141000009080307516
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
51114020200000512083002002
mBank Oddział Korporacyjny Kielce
al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA
78114020200000512083002001
mBank Oddział Korporacyjny Kielce
al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA
40114020200000512083002006
mBank Oddział Korporacyjny Kielce
al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA
94114020200000512083002004
mBank Oddział Korporacyjny Kielce
al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA
67114020200000512083002005
mBank Oddział Korporacyjny Kielce
al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA
24114020200000512083002003
mBank Oddział Korporacyjny Kielce
al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA
69105012141000009081376031
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
74105012141000009080034722
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2530Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #2433Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEANTHONY SIMON PARKER
zgłaszający - członek zarządu
1967-10-29
PATRIK KOSNÁČ
zgłaszający - członek zarządu
ANTHONY SIMON PARKER
Beneficjent
1967-10-29
KRZYSZTOF DRAGON
Wspólnik
2006-04-21
2009-03-30
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00ZŁ
DP CLEAN TECH EUROPE HOLDING APS
Wspólnik
2006-04-21
2013-03-07
2 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000 000,00 ZŁ
FACEKEY HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2009-03-30
2009-05-15
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ
DP CLEANTECH (HONG KONG) LIMITED
Wspólnik
2013-03-07
2023-05-22
3 682 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 682 000,00 ZŁ
TRAVIS WENDELL MOTT
Prokurent
2014-07-16
2023-05-22
SAMOISTNA
STANISŁAW ZARZYCKI
Prokurent
2011-09-15
2012-10-24
SAMOISTNA PROKURA UPRAWNIA DO SAMODZIELNEGO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA DP CLEAN TECH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JĘDRZEJOWIE, DO SAMODZIELNEGO JEJ REPREZENTOWANIA ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
ANTHONY SIMON PARKER
Beneficjent
POSIADA 48,40 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SILVEROCK GROUP LTD (BVI), KTÓRA POSIADA 100% W NATURAL RETURNS LIMITED (BVI), KTÓRA POSIADA 100% W DP CLEANTECH(CAYMAN) LIMITED, KTÓRA POSIADA 100% W DP CLEANTECH (HONGKONG)LIMITED , KTÓRA POSIADA 100% W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JET KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
HENRIK DAMM MATTHIESEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-21
2008-12-02
LAUST PEDER KNUDSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-21
2008-12-02
JONNA FREDERIKSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-02
2011-02-03
JAN ALEKSANDER ŁASKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-29
2011-05-10
STEFAN GĄSIOR
PREZES ZARZĄDU
2011-05-10
2011-07-15
JOHN ROENTVED HANSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-10
2012-10-24
KRZYSZTOF DRAGON
PREZES ZARZĄDU
2012-10-24
2019-01-18
PATRIK KOSNÁČ
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-10-23
2023-05-22
KRZYSZTOF DRAGON
PREZES ZARZĄDU
2006-04-21
2011-05-10
HENRIK AAROE NEERGAARD
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-21
2010-06-29
2006-04-21
2008-05-15
DRAGON BOILER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-05-15
2008-06-23
DRAGON POWER CLEAN TECHNOLOGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-04-21
2006-11-08
PIŁSUDSKIEGO, 7, RADOMSKO, 97-500, RADOMSKO, POLSKA
2006-11-08
2010-02-17
ZAKŁADOWA, 4, WODZISŁAW, 28-330, WODZISŁAW, POLSKA
Budowa hali produkcyjnej z zapleczem socjalno – biurowym i niezbędną infrastrukturą, zakup linii produkcyjnej, gwarancją wzrostu konkurencyjności Firmy na rynku krajowym i europejskim
8 456 416,74 zł
2 022 114,06 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie