KRS 0000709941
NIP6222811529
REGON36904212000000
NazwaBUDIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaBUDIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 22 gru 2017 (7 lat temu) 22 gru 2017
Data usunięcia 11 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. DŁUGA, 92, TOPOLA WIELKA, 63-421, PRZYGODZICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHIRENEUSZ PACYNA
Wspólnik
2017-12-22
2021-02-11
TOMASZ IGNACY GROBELNY
Wspólnik
2017-12-22
2021-02-11
DANUTA PACYNA
Wspólnik
2017-12-22
2021-02-11
DANUTA PACYNA
Beneficjent
TOMASZ GROBELNY
Beneficjent
IRENEUSZ PACYNA
Beneficjent
DANUTA PACYNA
reprezentant
TOMASZ GROBELNY
reprezentant
IRENEUSZ PACYNA
reprezentant
DANUTA PACYNA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
TOMASZ GROBELNY
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
IRENEUSZ PACYNA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA - BUDIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NR KRS 0000707828. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: 1) IRENEUSZ PACYNA - PREZES ZARZĄDU 2) GROBELNY TOMASZ IGNACY - CZŁONEK ZARZĄDU 3) PACYNA DANUTA - CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2017-12-22
2021-02-11
36891809800000
2017-12-22
2021-02-11
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-12-22
2021-02-11
BUDIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-12-22
2021-02-11
UL. DŁUGA, 92, TOPOLA WIELKA, 63-421, PRZYGODZICE, POLSKA
2017-12-22
2021-02-11
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2017-12-22
2021-02-11
4931Z - TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI
2017-12-22
2021-02-11
5221Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
2017-12-22
2021-02-11
5229C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
2017-12-22
2021-02-11
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2017-12-22
2021-02-11
4391Z - WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
2017-12-22
2021-02-11
4399Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2017-12-22
2021-02-11
4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
2017-12-22
2021-02-11
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2017-12-22
2021-02-11
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie