KRS 0000480387
NIP5140335683
REGON30254796300000
Nazwa"PJ KURCZAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPJ KURCZAK
Data rejestracji 09 paź 2013 (11 lat temu) 09 paź 2013
Data usunięcia 12 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 5, KALISZKOWICE OŁOBOCKIE, 63-510, MIKSTAT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5140335683
data rejestracji 01 lis 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSAWIOLETTA MARIA JĘDRZEJAK
Beneficjent
WIOLETTA MARIA JĘDRZEJAK
reprezentant
WOJCIECH JÓZEF PACYNA
Wspólnik
2013-10-09
2020-06-12
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900,00 ZŁ
WIOLETTA MARIA JĘDRZEJAK
Wspólnik
2013-10-09
2020-06-12
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900,00 ZŁ
BARBARA MARIA PACYNA
Wspólnik
2013-10-09
2020-06-12
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900,00 ZŁ
DANUTA PACYNA
Wspólnik
2013-10-09
2020-06-12
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900,00 ZŁ
BENEDYKT JAKUBCZAK
Wspólnik
2015-05-25
2020-06-12
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
IRENEUSZ PACYNA
Wspólnik
2013-10-09
2020-06-12
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900,00 ZŁ
WIOLETTA MARIA JĘDRZEJAK
Likwidator
2019-11-20
2020-06-12
WIOLETTA MARIA JĘDRZEJAK
Beneficjent
LIKWIDATOR SPÓŁKI Z O. O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WIOLETTA MARIA JĘDRZEJAK
PREZES ZARZĄDU
2013-10-09
2019-11-20
BARBARA MARIA PACYNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-09
2019-11-20
DANUTA PACYNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-09
2019-11-20
2013-10-09
2013-12-18
PJ KURCZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-12-18
2019-11-20
"PJ KURCZAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie