KRS 0000709162
NIP5993211502
REGON36867521800000
NazwaPERSONAL HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPERSONAL HR
Data rejestracji 20 gru 2017 (7 lat temu) 20 gru 2017
Data usunięcia 29 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FRYDERYKA CHOPINA, 34, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACYWspólnik
2017-12-20
2019-02-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ.
36807676500000
Wspólnik
2019-02-14
2019-10-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
36556669300000
Wspólnik
2019-10-10
2021-12-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
36556669300000
FILIP ARYANOWICZ
Likwidator
2021-06-22
2021-12-29
FILIP ARYANOWICZ
reprezentant
FILIP ARYANOWICZ
Beneficjent
ROBERT JAN ABRAMEK
Beneficjent
FILIP ARYANOWICZ
Beneficjent
POSIADANIE STATUSU JEDYNEGO WSPÓLNIKA W SPÓŁCE KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W MALCIE, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 50% AKCJI W SPÓŁCE AKCYJNEJ, BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ROBERT JAN ABRAMEK
Beneficjent
POSIADANIE STATUSU JEDYNEGO WSPÓLNIKA W SPÓŁCE KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W MALCIE, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 50% AKCJI W SPÓŁCE AKCYJNEJ, BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
FILIP ARYANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2017-12-20
2018-08-01
ROBERT JAN ABRAMEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-12-20
2018-08-01
MICHAŁ PRZEMYSŁAW DEY
PREZES ZARZĄDU
2018-08-01
2019-02-14
TOMASZ WOJCIECH PERKA
PREZES ZARZĄDU
2019-02-14
2020-04-29
FILIP ARYANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2020-04-29
2021-06-22
2017-12-20
2021-05-24
"BISAR HR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021-05-24
2021-06-22
PERSONAL HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-12-20
2020-06-04
WARSZAWSKA, 6, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie