KRS 0000707305
NIP9372703085
REGON36888475500000
NazwaINBUD BIELSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WIDOK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaINBUD BIELSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WIDOK
Data rejestracji 01 gru 2017 (7 lat temu) 01 gru 2017
Data usunięcia 23 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. PIEKARSKA, 57, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEMACIEJ JACEK BOROWSKI
Wspólnik
2017-12-01
2022-08-23
DOROTA BARBARA BOROWSKA CZECHOWSKA
Wspólnik
2017-12-01
2022-08-23
DOROTA BARBARA BOROWSKA-CZECHOWSKA
Beneficjent
MACIEJ JACEK BOROWSKI
Beneficjent
MACIEJ JACEK BOROWSKI
reprezentant
DOROTA BARBARA BOROWSKA CZECHOWSKA
Prokurent
2017-12-01
2022-08-23
PROKURA SAMOISTNA
DOROTA BARBARA BOROWSKA-CZECHOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
inne
WYŁĄCZENIE OD UDZIAŁU W STRATACH
MACIEJ JACEK BOROWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
inne
WYŁĄCZENIE OD UDZIAŁU W STRATACH
WSPÓLNIK POSIADA 77% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM KOMPLEMENTARIUSZA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST: - KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, - PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (PROKURA SAMOISTNA), - PROKURENT DZIAŁAJĄCY WRAZ Z INNYM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA).
Członek Organu Reprezentacji
2017-12-01
2022-08-23
36592247800000
2017-12-01
2022-08-23
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-12-01
2022-08-23
INBUD BIELSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WIDOK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-12-01
2022-08-23
UL. PIEKARSKA, 57, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2017-12-01
2022-08-23
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2017-12-01
2022-08-23
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2017-12-01
2022-08-23
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2017-12-01
2022-08-23
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2017-12-01
2022-08-23
4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
2017-12-01
2022-08-23
4329Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
2017-12-01
2022-08-23
4339Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2017-12-01
2022-08-23
4391Z - WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
2017-12-01
2022-08-23
7111Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
2017-12-01
2022-08-23
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie