KRS 0000221510
NIP5472012326
REGON07292436600000
NazwaINBUD BIELSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINBUD BIELSKO
Data rejestracji 10 lis 2004 (20 lat temu) 10 lis 2004
Data usunięcia 22 lis 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIEKARSKA, 57, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5472012326
data rejestracji 11 paź 2004
status Czynny
72116022020000000170696519
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
20193011032100012237740003
BPSSA Oddział w Sosnowcu
ul. Swobodna 10 41-200 Sosnowiec POLSKA
74193011032100012237740001
BPSSA Oddział w Sosnowcu
ul. Swobodna 10 41-200 Sosnowiec POLSKA
59105010701000009031341481
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
31105010701000002285366890
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHBARBARA BOROWSKA
Beneficjent
DOROTA BARBARA BOROWSKA-CZECHOWSKA
Beneficjent
MACIEJ JACEK BOROWSKI
Beneficjent
MACIEJ JACEK BOROWSKI
reprezentant
MACIEJ JACEK BOROWSKI
Wspólnik
2004-11-10
2016-06-13
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000,00 ZŁ
JACEK TADEUSZ BOROWSKI
Wspólnik
2004-11-10
2011-11-07
250 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁ ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 25.000,00 ZŁ
DOROTA BARBARA BOROWSKA CZECHOWSKA
Wspólnik
2011-11-07
2016-11-22
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
BARBARA BOROWSKA
Wspólnik
2011-11-07
2016-11-22
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
Wspólnik
2016-06-13
2016-07-08
699 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 69.900,00 ZŁ
36389777600000
DOROTA BARBARA BOROWSKA CZECHOWSKA
Prokurent
2011-11-07
2016-11-22
PROKURA SAMOISTNA
BARBARA BOROWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
inne
WYŁĄCZENIE OD UDZIAŁU W STRATACH
DOROTA BARBARA BOROWSKA-CZECHOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
inne
WYŁĄCZENIE OD UDZIAŁU W STRATACH
MACIEJ JACEK BOROWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
inne
WYŁĄCZENIE OD UDZIAŁU W STRATACH
WSPÓLNIK POSIADA 70% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM KOMPLEMENTARIUSZA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MACIEJ JACEK BOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-11-10
2016-11-22
JACEK TADEUSZ BOROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-11-10
2011-11-07
2004-11-10
2008-04-23
SKALNA, 44, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie