KRS 0000663286
NIP9372690135
REGON36654577600000
NazwaINBUD SIEWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaINBUD SIEWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 10 lut 2017 (8 lat temu) 10 lut 2017
Data usunięcia 12 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. PIEKARSKA, 57, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEDOROTA BARBARA BOROWSKA CZECHOWSKA
Wspólnik
2017-02-10
2021-10-12
MACIEJ JACEK BOROWSKI
Wspólnik
2017-02-10
2021-10-12
BARBARA BOROWSKA
Wspólnik
2017-02-10
2021-10-12
BARBARA BOROWSKA
Beneficjent
DOROTA BARBARA BOROWSKA-CZECHOWSKA
Beneficjent
MACIEJ JACEK BOROWSKI
reprezentant
MACIEJ JACEK BOROWSKI
Beneficjent
DOROTA BARBARA BOROWSKA CZECHOWSKA
Prokurent
2017-02-10
2021-10-12
PROKURA SAMOISTNA
BARBARA BOROWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
inne
WYŁĄCZENIE OD UDZIAŁU W STRATACH
DOROTA BARBARA BOROWSKA-CZECHOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
inne
WYŁĄCZENIE OD UDZIAŁU W STRATACH
MACIEJ JACEK BOROWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
inne
WYŁĄCZENIE OD UDZIAŁU W STRATACH
WSPÓLNIK POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM KOMPLEMENTARIUSZA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST: A) KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; B) PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (PROKURA SAMOISTNA); C) PROKURENT DZIAŁAJĄCY WRAZ Z INNYM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA).
Członek Organu Reprezentacji
2017-02-10
2021-10-12
36613889300000
2017-02-10
2021-10-12
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-02-10
2021-10-12
INBUD SIEWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-02-10
2021-10-12
UL. PIEKARSKA, 57, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2017-02-10
2021-10-12
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2017-02-10
2021-10-12
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2017-02-10
2021-10-12
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2017-02-10
2021-10-12
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2017-02-10
2021-10-12
4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
2017-02-10
2021-10-12
4329Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
2017-02-10
2021-10-12
4339Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2017-02-10
2021-10-12
4391Z - WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
2017-02-10
2021-10-12
7111Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
2017-02-10
2021-10-12
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie