KRS 0000701968
NIP9161398544
REGON36864551300000
NazwaTHORIUM SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTHORIUM SPACE
Data rejestracji 31 paź 2017 (7 lat temu) 31 paź 2017
Data usunięcia 30 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BIERUTOWSKA, 57-59, WROCŁAW, 51-317, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 133000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email CONTACT@THORIUM.SPACE
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3030Z PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYNPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #2612Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHTOMASZ RADOSŁAW MUCHALSKI
Wspólnik
2017-10-31
2020-09-03
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
Wspólnik
2018-05-09
2021-01-07
53 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.650,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
36271632400000
ALEKSANDRA BURZYŃSKA
Wspólnik
2018-09-13
2023-05-30
420 (CZTERYSTA DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PAWEŁ RYMASZEWSKI
Wspólnik
2017-10-31
2023-05-30
738 (SIEDEMSET TRZYDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.900,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)
ANDRZEJ SKOLMOWSKI
Prokurent
2020-09-03
2022-05-24
PROKURA SAMOISTNA
ARTUR WYRZYKOWSKI
Prokurent
2022-11-17
2023-05-30
SAMOISTNA
PAWEŁ RYMASZEWSKI
Beneficjent
ARTUR WYRZYKOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
BEATA TURLEJSKA ZDUŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2018-05-09
2021-01-21
TOMASZ MUCHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-05-09
2020-09-03
PIOTR NASIENNIAK
Członek Organu Nadzoru
2018-05-09
2021-01-21
TOMASZ BRUDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-01-21
2023-05-30
EWELINA RYMASZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2020-09-03
2021-01-21
PIOTR KUPCZAK
Członek Organu Nadzoru
2021-01-21
2023-05-30
MARCIN KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2021-01-21
2023-05-30
PAWEŁ RYMASZEWSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, Z ZASTRZEŻENIEM KOLEJNEGO ZDANIA, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH, DO ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 30.000,00 ZŁ OBOWIĄZUJĄ REGUŁY POWYŻSZE, ZAŚ W RAZIE ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 30.000,00 ZŁ SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZADU
PAWEŁ RYMASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-10-31
2023-05-30
2017-10-31
2018-05-23
RYMSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-10-31
2020-09-03
UL. PRZYSIÓŁEK OLSZÓWKA, 3, BUKOWICE, 56-321, MILICZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie