KRS 0000701956
NIP6342911305
REGON36868294500000
NazwaSUBIR INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSUBIR INVESTMENT
Data rejestracji 06 lis 2017 (7 lat temu) 06 lis 2017
Data usunięcia 21 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GEN. JÓZEFA HALLERA, 18, KATOWICE, 40-321, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCHMIROSŁAW JANUSZ WUJAS
Wspólnik
2017-11-06
2022-10-21
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 PLN
DAWID DOMINIK LUDWIG
Wspólnik
2017-11-06
2022-10-21
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MIROSŁAW JANUSZ WUJAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-06
2020-12-18
DAWID DOMINIK LUDWIG
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-06
2022-10-21
EDYTA MARIA OSSOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-11-06
2022-01-18
2017-11-06
2019-09-20
UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 8, KATOWICE, 40-064, KATOWICE, POLSKA
GKm 52/21
2022-05-30
2023-03-08
49886.63 PLN
VI GNc 597/21/24
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek Kancelaria Komornicza nr IV w Katowicach
Km 274/21
2022-09-20
2023-06-22
3033.49 PLN
VI Nc-e 1465124/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Krzysztof Czernecki Kancelaria Komornicza nr XV w Katowicach
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie