KRS 0000695069
NIP6751603469
REGON36793136900000
NazwaWEBHOSTINGTALK.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWEBHOSTINGTALK.PL
Data rejestracji 18 wrz 2017 (7 lat temu) 18 wrz 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PANA TADEUSZA, 2, KRAKÓW, 30-727, KRAKÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAWspólnik
2017-09-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
12080551200000
KRZYSZTOF PAWEŁ CEBRAT
zgłaszający - członek zarządu
PIOTR JAN NOWAK
Beneficjent
PIOTR JAN NOWAK
Beneficjent
NA MOCY UMOWY SPÓŁKI – SPÓŁCE NAZWA.PL SP. Z O.O. PRZYSŁUGUJE UPRAWNIENIE DO PODEJMOWANIA WIĄŻĄCYCH DECYZJI CO DO SKŁADU OSOBOWEGO ZARZĄDU WEBHOSTINGTALK.PL SP. Z O.O. W POSTACI POWOŁYWANIA, ODWOŁYWANIA I ZAWIESZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ PRZYWRACANIA ZAWIESZONYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. PAN PIOTR NOWAK JEST JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM JEDYNEGO WSPÓLNIKA NAZWA.PL SP. Z O.O. (TJ. KOMPLEMENTARIUSZEM P. NOWAK & CO Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI ZUG W SZWAJCARII, ZAREJESTROWANEJ W REJESTRZE HANDLOWYM KANTONU ZUG POD NUMEREM CHE - 459.031.258).
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF PAWEŁ CEBRAT
PREZES ZARZĄDU
2017-09-18
MICHAŁ KUSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-09-06
2017-09-18
2022-07-18
UL. MIECZYSŁAWA MEDWECKIEGO, 17, KRAKÓW, 31-870, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie