KRS 0000346983
NIP6751420591
REGON12097995600000
NazwaMASSMEDIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMASSMEDIA.PL
Data rejestracji 22 sty 2010 (15 lat temu) 22 sty 2010
Data usunięcia 13 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RONDO MOGILSKIE, 1, KRAKÓW, 31-516, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6751420591
data rejestracji 11 wrz 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #822 DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIAPIOTR JAN NOWAK
Wspólnik
2010-01-22
2015-04-21
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ
Wspólnik
2015-04-21
2019-09-13
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ
12290818500000
PIOTR JAN NOWAK
Prokurent
2010-01-22
2015-04-21
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE JEDNOOSOBOWO, - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MICHAŁ MARCIN BOROWIEC
PREZES ZARZĄDU
2016-03-17
2017-09-19
MARIUSZ JACHYMCZAK
PREZES ZARZĄDU
2017-09-19
2018-06-25
ROBERT MACIEJ ORLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-01-22
2015-04-21
PIOTR JAN NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2015-04-21
2016-03-17
KRZYSZTOF PAWEŁ CEBRAT
PREZES ZARZĄDU
2018-06-25
2019-09-13
2010-01-22
2015-04-21
LUBICZ, 25, KRAKÓW, 31-503, KRAKÓW, POLSKA
2015-04-21
2017-09-19
UL. KRUPNICZA, 16, KRAKÓW, 31-123, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie