KRS 0000392956
NIP6751458323
REGON12184844600000
NazwaWKNPIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWKNPIM
Data rejestracji 04 sie 2011 (13 lat temu) 04 sie 2011
Data usunięcia 10 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA MARSZAŁKA FERDINANDA FOCHA, 35, KRAKÓW, 30-119, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6751458323
data rejestracji 01 paź 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 maj 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKRZYSZTOF CEBRAT
Beneficjent
NATALIA RUSAK
reprezentant
NATALIA RUSAK
Likwidator
2017-11-09
2021-05-10
MARCIN POLAK
Likwidator
2017-03-17
2017-11-09
Wspólnik
2015-04-24
2020-03-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
12290818500000
KRZYSZTOF CEBRAT
Wspólnik
2020-03-10
2021-05-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
PIOTR JAN NOWAK
Wspólnik
2011-08-04
2015-04-24
10 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
KRZYSZTOF CEBRAT
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE JEDNOOSOBOWO - W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 200.000 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH), - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE - W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 500.000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH), - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW (BEZ OGRANICZEŃ).
ROBERT MACIEJ ORLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-08-04
2015-04-24
AUGUST KRZYSZTOF GŁĄB
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-19
2014-11-26
PIOTR JAN NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2015-04-24
2016-02-26
MARCIN POLAK
PREZES ZARZĄDU
2016-02-26
2017-01-24
MICHAŁ MARCIN BOROWIEC
PREZES ZARZĄDU
2017-01-24
2017-03-17
2011-08-04
2017-03-17
WKNPIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-08-04
2015-04-24
CYSTERSÓW, 20A, KRAKÓW, 31-553, KRAKÓW, POLSKA
2015-04-24
2017-08-20
UL. KRUPNICZA, 16, KRAKÓW, 31-123, KRAKÓW, POLSKA
2017-08-20
2018-07-04
RONDO MOGILSKIE, 1, KRAKÓW, 31-516, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie