KRS 0000171019
REGON35674409300000
Nazwa"HALKOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHALKOP
Data rejestracji 27 sie 2003 (21 lat temu) 27 sie 2003
Data usunięcia 23 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 210000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#1010C DZIAŁALNOŚĆ ODZYSKIWANIA WĘGLA KAMIENNEGO Z HAŁD #1010B PRODUKCJA BRYKIETÓW I PALIW STAŁYCH Z WĘGLA KAMIENNEGO #1411Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA #1450Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHROBERT KUKIEŁA
Wspólnik
2003-08-27
2005-10-24
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 70.000,00ZŁ.
MAREK ZBIGNIEW SCHECHTEL
Wspólnik
2003-08-27
2023-11-23
280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.000,00ZŁ
ALOJZY JASTRZĄB
Wspólnik
2003-08-27
2004-05-31
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 70.000,00ZŁ.
KATARZYNA KUKIEŁA
Wspólnik
2005-10-24
2023-11-23
140 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 70.000 ZŁ
ROBERT MACIEJ ORLIŃSKI
Prokurent
2006-02-17
2023-11-23
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU POSIADA PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, Z TYM ŻE PRZY CZYNNOSCIACH KTÓRYCH WARTOŚĆ ZOBOWIAZANIA PRZEKRACZA KWOTĘ 12.000,00ZŁ. SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ROBERT KUKIEŁA
PREZES
2003-08-27
2004-10-08
MAREK ZBIGNIEW SCHECHTEL
WICE PREZES
2003-08-27
2004-10-08
MAREK ZBIGNIEW SCHECHTEL
PREZES ZARZĄDU
2004-10-08
2018-08-28
ALOJZY JASTRZĄB
WICE PREZES
2003-08-27
2004-10-08
2003-08-27
2004-05-31
MICKIEWICZA, 35, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, 34-130, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, POLSKA
2004-05-31
2005-09-16
PIŁSUDSKIEGO, 2, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, 34-130, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, POLSKA
2005-09-16
2018-08-28
WILEŃSKA, 7C, KRAKÓW, 31-143, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie