KRS 0000688290
NIP8513211717
REGON36785817000000
NazwaCZYŻYK MICKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaCZYŻYK MICKIEWICZ I WSPÓLNICY
Data rejestracji 26 lip 2017 (7 lat temu) 26 lip 2017
Data usunięcia 30 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. STANISŁAWA MONIUSZKI, 20, SZCZECIN, 71-430, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@CMWLEGAL.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWERAFAŁ PIOTR CZYŻYK
Wspólnik
2017-07-26
2021-04-30
PAWEŁ MICKIEWICZ
Wspólnik
2017-07-26
2021-04-30
DARIUSZ SZYMANKIEWICZ
Wspólnik
2017-07-26
2021-04-30
PAWEŁ MICKIEWICZ
Beneficjent
SEBASTIAN KITA
Beneficjent
RAFAŁ PIOTR CZYŻYK
zgłaszający - partner
DARIUSZ SZYMANKIEWICZ
Beneficjent
RAFAŁ PIOTR CZYŻYK
Beneficjent
PIOTR PORZYCKI
Beneficjent
ALEKSANDER KARANDYSZOWSKI
Beneficjent
ŁUKASZ RADOSZ
Beneficjent
MARCIN BOROWSKI
Beneficjent
PAWEŁ MICKIEWICZ
Beneficjent
partner w spółce partnerskiej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
JEDNOSOBOWA REPREZENTACJA
SEBASTIAN KITA
Beneficjent
partner w spółce partnerskiej
brak
DARIUSZ SZYMANKIEWICZ
Beneficjent
partner w spółce partnerskiej
brak
RAFAŁ PIOTR CZYŻYK
Beneficjent
partner w spółce partnerskiej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
JEDNOSOBOWA REPREZENTACJA
PIOTR PORZYCKI
Beneficjent
partner w spółce partnerskiej
brak
ALEKSANDER KARANDYSZOWSKI
Beneficjent
partner w spółce partnerskiej
brak
ŁUKASZ RADOSZ
Beneficjent
partner w spółce partnerskiej
brak
MARCIN BOROWSKI
Beneficjent
partner w spółce partnerskiej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA (I) PRZEZ KAŻDEGO WSPÓLNIKA UPRAWNIONEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEGO JEDNOOSOBOWO LUB (II) PRZEZ PROKURENTA. PROKURY UDZIELAJĄ JEDNOMYŚLNIE WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO ODWOŁANIA PROKURY UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
RAFAŁ PIOTR CZYŻYK
Członek Organu Reprezentacji
2017-07-26
2021-04-30
PAWEŁ MICKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2017-07-26
2021-04-30
2017-07-26
2021-04-30
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-07-26
2021-04-30
CZYŻYK MICKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-07-26
2021-04-30
UL. STANISŁAWA MONIUSZKI, 20, SZCZECIN, 71-430, SZCZECIN, POLSKA
2017-07-26
2021-04-30
6910Z - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
2017-07-26
2021-04-30
6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie