KRS 0000686861
NIP1231359865
REGON36780869200000
NazwaVAN-LANG.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVAN-LANG.PL
Data rejestracji 13 lip 2017 (7 lat temu) 13 lip 2017
Data usunięcia 20 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NADRZECZNA, 3F, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #14 PRODUKCJA ODZIEŻY #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACYTHI CHINH DINH
Wspólnik
2017-07-13
2023-02-20
LICZBA UDZIAŁÓW: 95 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 47500,00 ZŁ
QUOC PHONG DO
Prokurent
2017-07-13
2019-10-11
PROKURA ODDZIELNA
QUOC BINH CHU
Likwidator
2022-05-05
2023-02-20
THI CHINH DINH
Beneficjent
QUOC BINH CHU
reprezentant
THI CHINH DINH
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
THI CHINH DINH
PREZES ZARZĄDU
2017-07-13
2019-10-11
QUOC BINH CHU
PREZES ZARZĄDU
2019-10-11
2022-05-05
2017-07-13
2022-05-05
VAN-LANG.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie