KRS 0000215183
NIP1231029145
REGON01578553500000
Nazwa"Z & L TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZ & L TRADING
Data rejestracji 18 sie 2004 (20 lat temu) 18 sie 2004
Data usunięcia 21 wrz 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NADRZECZNA, 3 B, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #55 HOTELE I RESTAURACJELI ZHAO
Wspólnik
2004-08-18
2006-03-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
LIMING ZHAO
Wspólnik
2006-03-14
2006-09-29
100 (STO) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 (ZPIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)ZŁOTYCH.
LI ZHAO
Wspólnik
2006-09-29
2008-04-08
100 /STO/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 /PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY/ ZŁOTYCH
THI PHUONG GÓRCZAK
Wspólnik
2008-04-08
2010-10-22
100 /STO/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ. /PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH/.
TRONG HOAI HOANG
Wspólnik
2010-10-22
2016-09-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
QUOC BINH CHU
Wspólnik
2010-10-22
2015-03-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
THI XUAN PHUNG
Wspólnik
2015-03-05
2016-09-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
THI XUAN PHUNG
Likwidator
2016-02-24
2016-09-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
THI XUAN PHUNG
PREZES ZARZĄDU
2015-03-05
2016-02-24
LI ZHAO
PREZES ZARZĄDU
2004-08-18
2006-03-14
LIMING ZHAO
PREZES ZARZĄDU
2006-03-14
2006-09-29
LI ZHAO
PREZES ZARZĄDU
2006-09-29
2008-04-08
QUOC BINH CHU
PREZES ZARZĄDU
2010-10-22
2015-03-05
THI PHUONG GÓRCZAK
PREZES ZARZĄDU
2008-04-08
2010-10-22
2004-08-18
2016-02-24
"Z & L TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-08-18
2006-03-14
NADRZECZNA, 16, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, MROKÓW, POLSKA
2006-03-14
2006-04-06
NADRZECZNA, 16, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
2006-04-06
2006-04-24
NADZRECZNA, 16, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
2006-09-29
2007-03-29
LIPOWA, 24, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie