KRS 0000210318
NIP5252302482
REGON01575136400000
NazwaN&T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaN&T
Data rejestracji 18 cze 2004 (20 lat temu) 18 cze 2004
Data usunięcia 11 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NADRZECZNA, 3F, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252302482
data rejestracji 31 gru 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 mar 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEXUAN NGU NGUYEN
Wspólnik
2004-06-18
2007-10-25
50 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
THOI NGUYEN THI
Wspólnik
2004-06-18
2007-10-25
50 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
DUY KHOI NGUYEN
Wspólnik
2007-10-25
2010-10-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁOTYCH
XUAN NGU NGUYEN
Wspólnik
2010-10-29
2017-04-03
90 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
XUAN KHOA NGUYEN
Wspólnik
2014-07-01
2017-04-03
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
XUAN PHUC NGUYEN
Wspólnik
2017-04-03
2023-04-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000,00 ZŁ
ROBERT ZBRZEŹNIAK
Prokurent
2004-06-18
2010-08-06
PROKURA SAMOISTNA
JANUSZ ADAM SIKORA
Prokurent
2004-06-18
2010-08-06
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
XUAN NGU NGUYEN
PREZES ZARZĄDU
2004-06-18
2017-04-03
THOI NGUYEN THI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-18
2017-04-03
XUAN KHOA NGUYEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-29
2017-04-03
XUAN PHUC NGUYEN
PREZES ZARZĄDU
2017-04-03
2023-04-11
2004-06-18
2018-07-10
"N & T" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NAZWA SKRÓCONA "N & T" SP. Z O.O.
2004-06-18
2007-10-25
KARMELICKA, 2B, WARSZAWA, 00-149, WARSZAWA, POLSKA
2007-10-25
2008-01-08
NADRZECZNA, 7C, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
2008-01-08
2018-02-09
NADRZECZNA, 7 C, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Kms 64/22
2022-07-29
2024-04-15
3111.62 PLN
3069/20/750
Gierała Tomasz
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie