KRS 0000208720
REGON01574124200000
Nazwa"HA THANH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHA THANH
Data rejestracji 28 maj 2004 (20 lat temu) 28 maj 2004
Data usunięcia 28 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SMOLNA, 40, WARSZAWA, 00-375, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #5540Z BARYTHI THU CHU
Wspólnik
2004-05-28
2017-11-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
HONG HANH NGUYEN
Wspólnik
2004-05-28
2017-11-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
TAM LE THANH
Wspólnik
2004-05-28
2017-11-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
DUC HUNG NGUYEN
Prokurent
2007-02-06
2017-11-28
PROKURA SAMOISTNA
JANUSZ ADAM SIKORA
Prokurent
2004-05-28
2007-02-06
PROKURA SAMOISTNA
ROBERT ZBRZEŹNIAK
Prokurent
2004-05-28
2007-02-06
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
THI THU CHU
PREZES ZARZĄDU
2004-05-28
2017-11-28
HONG HANH NGUYEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-28
2007-02-06
TAM LE THANH
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-28
2007-02-06
HONG HAI LE THI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-06
2008-04-24
THI BEN NGUYEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-02-06
2017-11-28
PHUONG NAM TRAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-24
2017-11-28
2004-05-28
2007-02-06
KROCHMALNA, 3, WARSZAWA, 00-864, WARSZAWA, POLSKA
2007-02-06
2008-04-24
SMOLNA, 40, WARSZAWA, 00-375, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie