KRS 0000686107
NIP8961547749
REGON36369407900000
NazwaONEDAYCLINIC S. JASEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaONEDAYCLINIC S. JASEK
Data rejestracji 25 lip 2017 (7 lat temu) 25 lip 2017
Data usunięcia 21 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. IRYSOWA, 4, BIELANY WROCŁAWSKIE, 55-040, KOBIERZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHEMILIA JANINA SOBIESKA
Wspólnik
2017-07-25
2021-10-21
ANNA ELEONORA GARWOL
Wspólnik
2017-07-25
2021-10-21
SŁAWOMIR MIKOŁAJ JASEK
Wspólnik
2017-07-25
2021-08-09
SŁAWOMIR MIKOŁAJ JASEK
Wspólnik
2021-08-09
2021-10-21
ANNA ELEONORA GARWOL
Beneficjent
WALDEMAR KRZYSZTOF GARWOL
zgłaszający - członek zarządu
EMILIA JANINA SOBIESKA
Beneficjent
SŁAWOMIR MIKOŁAJ JASEK
Beneficjent
ANNA ELEONORA GARWOL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
EMILIA JANINA SOBIESKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
SŁAWOMIR MIKOŁAJ JASEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY JEDNOOSOBOWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Członek Organu Reprezentacji
2017-07-25
2021-08-09
36697015000000
SŁAWOMIR MIKOŁAJ JASEK
Członek Organu Reprezentacji
2021-08-09
2021-10-21
2017-07-25
2018-05-22
ODC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-05-22
2021-08-09
ONEDAYCLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie