KRS 0000593358
NIP8961547749
REGON36369407900000
NazwaONEDAYCLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaONEDAYCLINIC
Data rejestracji 09 lut 2016 (9 lat temu) 09 lut 2016
Data usunięcia 01 sie 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. IRYSOWA, 4, BIELANY WROCŁAWSKIE, 55-040, BIELANY WROCŁAWSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@FUNERALINVESTMENT.PL
Dane podatkowe
NIP 8961547749
data rejestracji 01 lip 2016
status Czynny
72109015220000000141249581
SANPL 5 Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA
11102052420000280204169710
PKO Oddział 3 we Wrocławiu
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 69 50-019 Wrocław POLSKA
40109015220000000142495152
SANPL 5 Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA
45109025160000000147585880
SANPL 21 Oddział we Wrocławiu
ul. Legnicka 51-53 54-203 Wrocław POLSKA
07109025160000000144630004
SANPL 21 Oddział we Wrocławiu
ul. Legnicka 51-53 54-203 Wrocław POLSKA
56102052420000210204169728
PKO Oddział 3 we Wrocławiu
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 69 50-019 Wrocław POLSKA
48109025900000000132718898
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
81109025900000000132633914
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIANNA ELEONORA GARWOL
Wspólnik
2016-02-09
2017-08-01
33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1650 (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
EMILIA JANINA MROCZKOWSKA
Wspólnik
2016-02-09
2017-08-01
33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1650 (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
SŁAWOMIR MIKOŁAJ JASEK
Wspólnik
2016-02-09
2017-08-01
33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1650 (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
EMILIA JANINA SOBIESKA
Beneficjent
SŁAWOMIR MIKOŁAJ JASEK
Beneficjent
ANNA ELEONORA GARWOL
Beneficjent
WALDEMAR KRZYSZTOF GARWOL
zgłaszający - członek zarządu
EMILIA JANINA SOBIESKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
SŁAWOMIR MIKOŁAJ JASEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANNA ELEONORA GARWOL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
EMILIA JANINA MROCZKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-02-09
2016-06-16
SŁAWOMIR MIKOŁAJ JASEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-09
2017-08-01
WALDEMAR KRZYSZTOF GARWOL
PREZES ZARZĄDU
2016-06-16
2017-08-01
2016-02-09
2016-06-16
FUNERAL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie