KRS 0000343611
NIP7262618503
REGON10079221600000
NazwaGLOBALTECH-ENERGETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGLOBALTECH-ENERGETICS
Data rejestracji 04 gru 2009 (15 lat temu) 04 gru 2009
Data usunięcia 07 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. IRYSOWA, 4, BIELANY WROCŁAWSKIE, 55-040, KOBIERZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7262618503
data rejestracji 15 maj 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJPIOTR KRZYSZTOF KUSIAK
Wspólnik
2009-12-04
2011-12-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
PATRYCJA NATALIA WICH
Wspólnik
2009-12-04
2011-12-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF STEFAN GAJDZIŃSKI
Wspólnik
2011-12-14
2014-07-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA WANDA CZEREDYS
Wspólnik
2014-07-03
2015-08-10
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
ROBERT SALAMANDRA
Wspólnik
2015-08-10
2020-07-07
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ
MONIKA BORKOWSKA
Prokurent
2015-08-10
2016-04-11
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ KOŁODZIEJ
Powiernik
2016-07-28
2019-12-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
ROBERT SALAMANDRA
PREZES ZARZĄDU
2014-07-03
2020-07-07
PIOTR KRZYSZTOF KUSIAK
PREZES ZARZĄDU
2009-12-04
2011-12-14
PATRYCJA NATALIA WICH
WICE PREZES ZARZĄDU
2009-12-04
2011-12-14
KRZYSZTOF STEFAN GAJDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-12-14
2014-07-03
2009-12-04
2014-07-03
WGGK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-07-03
2016-07-28
GLOBALTECH-ENERGETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-07-28
2019-12-16
GLOBALTECH-ENERGETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
2009-12-04
2011-12-14
LIŚCIASTA, 4/8, ŁÓDŹ, 91-357, ŁÓDŹ, POLSKA
2011-12-14
2014-07-03
ZELWEROWICZA, 18, ŁÓDŹ, 90-147, ŁÓDŹ, POLSKA
2014-07-03
2015-08-10
BATOREGO, 45 A, SKIERNIEWICE, 96-100, SKIERNIEWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie