KRS 0000678225
NIP8943105320
REGON36729519800000
NazwaAMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAMS POLAND
Data rejestracji 16 maj 2017 (7 lat temu) 16 maj 2017
Data usunięcia 23 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STRZEGOMSKA, 142A, WROCŁAW, 54-429, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6499 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6920 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEAMS DENMARK HOLDING APS
Wspólnik
2017-05-16
2020-06-23
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JENS MORTEN HANSEN
Likwidator
2019-08-30
2020-06-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU - DYREKTOREM GENERALNYM (CEO) LUB TRZEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MARIANNE KOUE SMITH
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-02-05
2019-05-29
PETER HELSO
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-02-05
2019-05-29
JAN HANSEN
PREZES ZARZĄDU
2019-02-05
2019-05-29
MORTEN BOEL SIGURDSSON
PREZES ZARZĄDU
2017-05-16
2019-02-05
ERIK PEDERSEN
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY (CEO)
2017-05-16
2018-08-21
TOM VEJBY
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-16
2019-01-23
JAN HANSEN
PREZES ZARZĄDU
2019-05-29
2019-08-30
JACOB OLSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-16
2019-02-05
1981-01-12
JENS MORTEN HANSEN
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2018-08-21
2019-05-29
1967-11-14
TOM VEJBY
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-23
2019-02-05
2017-05-16
2019-08-30
AMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie