KRS 0000429027
NIP5272680773
REGON14619806100000
NazwaROOFMASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROOFMASTERS
Data rejestracji 06 sie 2012 (12 lat temu) 06 sie 2012
Data usunięcia 19 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STRZEGOMSKA, 142A, WROCŁAW, 54-429, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272680773
data rejestracji 30 lip 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJIWspólnik
2012-08-06
2013-11-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
14017946000000
POINT COMMUNICATIONS BVBA
Wspólnik
2013-11-15
2016-02-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
HILDA VAN HECKE
Wspólnik
2016-02-25
2020-06-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ROBERT WIKTOR BERNAŚ
Prokurent
2013-11-15
2017-03-06
SAMOISTNA
ARTUR ADAM RABIEJ
Prokurent
2013-11-15
2017-03-06
SAMOISTNA
HILDA VAN HECKE
Likwidator
2017-03-06
2020-06-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
URSZULA JOLANTA DOBOSZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-08-06
2013-11-15
DIRK RENÉ JULIEN VERMEIRE
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-15
2016-02-25
HILDA VAN HECKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-25
2017-03-06
2012-08-06
2013-11-15
PLUMERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-11-15
2017-03-06
ROOFMASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-08-06
2013-11-15
HRUBIESZOWSKA, 2, WARSZAWA, 01-209, WARSZAWA, POLSKA
2013-11-15
2016-11-22
LEGNICKA, 51-53, WROCŁAW, 54-203, WROCŁAW, POLSKA
2016-11-22
2017-03-06
UL. GIEŁDOWA, 12, WROCŁAW, 52-438, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie