KRS 0000660742
NIP7792456801
REGON36643290200000
NazwaJOST EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJOST EUROPE
Data rejestracji 27 sty 2017 (8 lat temu) 27 sty 2017
Data usunięcia 23 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GRUNWALDZKA, 115, POZNAŃ, 60-313, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#201 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH #4675 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6810 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCHWspólnik
2017-01-27
2017-03-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
21117624700000
JOST EQUITIES, LLC
Wspólnik
2017-03-15
2020-10-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
JERRY LEE JOST
Likwidator
2020-08-03
2020-10-23
DIANA MARIE JOST AKERS
Beneficjent
1980-03-10
JERRY LEE JOST
reprezentant
MONICA MARIE JOST
Beneficjent
1982-11-28
DOUGLAS ANDREW JOST
Beneficjent
1978-09-16
JERRY LEE JOST
Beneficjent
DIANA MARIE JOST AKERS
Beneficjent
1/3 (~33,33%) UDZIAŁÓW W JOST THE THREE OF US, LLC Z SIEDZIBĄ W SAINT LOUIS (STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI), KTÓRA POSIADA 49,5% UDZIAŁÓW W JOST EQUITIES, LLC Z SIEDZIBĄ W SAINT LOUIS (STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W JOST EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (POLSKA)
MONICA MARIE JOST
Beneficjent
1/3 (~33,33%) UDZIAŁÓW W JOST THE THREE OF US, LLC Z SIEDZIBĄ W SAINT LOUIS (STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI), KTÓRA POSIADA 49,5% UDZIAŁÓW W JOST EQUITIES, LLC Z SIEDZIBĄ W SAINT LOUIS (STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W JOST EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (POLSKA)
DOUGLAS ANDREW JOST
Beneficjent
1/3 (~33,33%) UDZIAŁÓW W JOST THE THREE OF US, LLC Z SIEDZIBĄ W SAINT LOUIS (STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI), KTÓRA POSIADA 49,5% UDZIAŁÓW W JOST EQUITIES, LLC Z SIEDZIBĄ W SAINT LOUIS (STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W JOST EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (POLSKA)
JERRY LEE JOST
Beneficjent
26% UDZIAŁÓW W JOST REAL ESTATE, LLC Z SIEDZIBĄ W SAINT LOUIS (STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI), KTÓRA POSIADA 49,5% UDZIAŁÓW W JOST EQUITIES, LLC Z SIEDZIBĄ W SAINT LOUIS (STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W JOST EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (POLSKA)
JEDYNY DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY W JOST EQUITIES, LLC Z SIEDZIBĄ W SAINT LOUIS (STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W JOST EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (POLSKA)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROBERT BRANDT
PREZES ZARZĄDU
2017-01-27
2017-03-15
NIKI LEE AKERS
PREZES ZARZĄDU
2017-03-15
2018-08-24
JERRY LEE JOST
PREZES ZARZĄDU
2018-08-24
2020-08-03
2017-01-27
2020-08-03
JOST EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie