KRS 0000109495
NIP6181825232
REGON25078053000000
NazwaMAKIZ POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMAKIZ POZNAŃ
Data rejestracji 06 maj 2002 (22 lata temu) 06 maj 2002
Data usunięcia 08 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GRUNWALDZKA, 115, POZNAŃ, 60-313, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #4622Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAROBERT BRANDT
Beneficjent
DANIEL PAWEŁ MAJCHRZAK
Beneficjent
ROBERT BRANDT
reprezentant
ARDO FOOD INGREDIENTS B.V.
Wspólnik
2002-05-06
2015-11-27
9 UDZIAŁÓW PO 5000 ZŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45000 ZŁ
PLOEGMAKERS COMBINATIE BV
Wspólnik
2002-05-06
2012-10-29
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 5000 ZŁ
DIGROM IMMO B.V.
Wspólnik
2012-10-29
2015-11-27
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
Wspólnik
2015-11-27
2022-07-08
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
30086814300000
IZABELA RENATA GRUDZIŃSKA DE MIN
Prokurent
2002-05-06
2012-10-29
SAMODZIELNA
ROBERT BRANDT
Likwidator
2016-12-01
2022-07-08
ROBERT BRANDT
Beneficjent
ROBERTOWI BRANDT PRZYSŁUGUJE PRAWO DO 50% GŁOSÓW NA POSIEDZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI MAJCHRZAK BRANDT SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI MAKIZ POZNAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
DANIEL PAWEŁ MAJCHRZAK
Beneficjent
DANIELOWI PAWŁOWI MAJCHRZAK PRZYSŁUGUJE PRAWO DO 50% GŁOSÓW NA POSIEDZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI MAJCHRZAK BRANDT SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI MAKIZ POZNAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
PETRUS NICOLAAS PLOEGMAKERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-06
2012-10-29
JOHANNES ANTONIUS PLOEGMAKERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-29
2015-11-27
IGNACE CYRIEL HASPESLAGH
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-29
2015-11-27
JAN JOZEF HASPESLAGH
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-29
2015-11-27
ROBERT BRANDT
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-27
2016-12-01
2002-05-06
2016-12-01
PLOEGMAKERS KALISZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-06
2005-07-27
ROBOTNICZA, 11-15, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
2005-07-27
2014-01-13
BUDOWLANA, 8, ZDUNY, 62-860, OPATÓWEK, POLSKA
2014-01-13
2016-12-01
ZDUNY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie